Hanes ariannol BREADSALL C.E. PRIMARY SCHOOL PTFA

Rhif yr elusen: 1103424
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.81k £1.86k £1.16k £3.95k £6.13k
Cyfanswm gwariant £3.17k £2.11k £1.13k £4.35k £3.98k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A