Hanes ariannol THE RIX CENTRE

Rhif yr elusen: 1105410
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2010 31/03/2011 31/03/2012 31/03/2013 30/06/2014
Cyfanswm Incwm Gros £467.32k £228.12k £248.06k £159.07k £55.93k
Cyfanswm gwariant £386.50k £305.25k £248.13k £184.87k £105.45k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A