Hanes ariannol NORFOLK SMALLHOLDERS' TRAINING GROUP

Rhif yr elusen: 1106934
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023 30/09/2024
Cyfanswm Incwm Gros £9.66k £6.01k £6.84k £7.08k £7.81k
Cyfanswm gwariant £6.98k £4.57k £8.17k £12.20k £7.22k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A