Hanes ariannol MILLBROOK COMBINED AND NURSERY SCHOOL FUND

Rhif yr elusen: 1103983
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (115 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2019 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023
Cyfanswm Incwm Gros £89.34k £12.07k £5.11k £5.70k £10.37k
Cyfanswm gwariant £87.81k £27.60k £3.30k £2.25k £7.76k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A