Hanes ariannol HAVERING TWINNING EDUCATIONAL ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1104439
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/03/2011 30/03/2012 30/03/2013 30/03/2014 30/03/2015
Cyfanswm Incwm Gros £2.26k £6.05k £3.22k £4.65k £1.49k
Cyfanswm gwariant £3.60k £5.15k £1.56k £4.65k £2.49k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A