Hanes ariannol WOODHEYS PRIMARY SCHOOL PARENTS ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1104068
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/09/2017 | 01/09/2018 | 01/09/2019 | 01/09/2020 | 31/08/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £14.65k | £24.99k | £19.23k | £9.59k | £11.96k | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.32k | £8.09k | £33.91k | £6.27k | £12.85k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.