Hanes ariannol WHITTINGTON C OF E PRIMARY SCHOOL PTA

Rhif yr elusen: 1104297
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £8.40k £3.62k £8.89k £13.15k £14.53k
Cyfanswm gwariant £3.82k £2.87k £8.00k £12.17k £13.63k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A