Hanes ariannol BRACKNELL SHOPMOBILITY

Rhif yr elusen: 1105019
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/05/2020 31/05/2021 31/05/2022 31/05/2023 31/05/2024
Cyfanswm Incwm Gros £47.63k £42.84k £63.89k £63.89k £70.39k
Cyfanswm gwariant £54.32k £52.41k £62.47k £62.47k £52.31k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £9.80k £18.40k £5.60k £25.00k £25.00k