Hanes ariannol RAY OF GOOD HOPE

Rhif yr elusen: 1106186
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012
Cyfanswm Incwm Gros £130.52k £253.43k £1.20k £3.45k £3.49k
Cyfanswm gwariant £110.69k £227.02k £1.20k £3.40k £7.06k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A