Hanes ariannol MARKET DRAYTON AMATEUR OPERATIC AND DRAMATIC SOCIETY
Rhif yr elusen: 1106545
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2016 | 31/05/2017 | 31/05/2018 | 31/05/2019 | 31/05/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.11k | £10.33k | £7.52k | £8.27k | £9.30k | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.64k | £6.05k | £8.31k | £8.77k | £8.28k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.