THE WELLINGTON SCHOOL FOUNDATION
Trosolwg o’r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To promote the charitable work of Wellington School by the raising of funds for new scholarships and bursaries and investing the funds to maximise their value to support Wellington School in its aim of providing an education for children from all walks of life no matter what their financial circumstances.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl
6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Gwlad Yr Haf
Llywodraethu
- 13 Medi 2007: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddsoddi
- Rheoli risg
ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Darvall | Ymddiriedolwr | 06 December 2021 |
|
|
||||
Dr David Rolfe Lungley | Ymddiriedolwr | 14 June 2021 |
|
|||||
Robert Palfrey | Ymddiriedolwr | 27 November 2017 |
|
|
||||
ALISON WEEKES BA | Ymddiriedolwr | 03 November 2014 |
|
|
||||
Kevin Phillips | Ymddiriedolwr | 03 November 2014 |
|
|
||||
MR ALAN HOOPER | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £209.47k | £183.40k | £174.35k | £187.36k | £308.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £167.36k | £804.14k | £159.64k | £118.55k | £181.25k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Datganiad ariannol blynyddol | 31 Awst 2023 | 11 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 11 Ebrill 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Datganiad ariannol blynyddol | 31 Awst 2022 | 23 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 23 Mawrth 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Datganiad ariannol blynyddol | 31 Awst 2021 | 04 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 04 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Datganiad ariannol blynyddol | 31 Awst 2020 | 27 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 27 Mawrth 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Datganiad ariannol blynyddol | 31 Awst 2019 | 09 Mai 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 01 Medi 2020 | 63 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 12/07/2004 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 04/06/2007 as amended on 25 Jun 2021 as amended on 23 Jul 2021
Gwrthrychau elusennol
3. OBJECTS 3.1. The objects of the Charity are: 3.1.1. to promote the charitable work of Wellington School 1837 (being a company registered with Companies House for England and Wales under number 09316033, and registered with the Charity Commission for England and Wales under number 1161447); 3.1.2. to further the education and the advancement in life of present and past pupils of Wellington School through the provision of scholarships, bursaries and grants, and such other means as the Trustees shall consider appropriate from time to time; 3.1.3. to preserve for the benefit of the public the school Chapel and such other parts of the school site as are worthy of preservation in view of their historical, architectural or environmental significance; 3.1.4. to promote the education principally but not exclusively of persons resident or working in Wellington and its environs through the provision of teaching and the facilities for learning and in such other ways and on such terms as the Trustees shall consider appropriate; 3.1.5. to promote community participation in healthy recreation for the benefit of persons resident or working in Wellington and its environs by the provision of instruction and facilities for the same on such terms as the Trustees shall consider appropriate; and 3.1.6. to further such other charitable purposes as the Trustees shall from time to time decide; (the “Objects”). 3.2. This Article 3 may be amended by special resolution but only with the prior written consent of the Commission.
Maes buddion
WELLINGTON, SOMERSET
Elusennau cysylltiedig
- 13 Medi 2007 : Cofrestrwyd
Gwybodaeth gyswllt
- Cyfeiriad:
-
WELLINGTON SCHOOL
SOUTH STREET
WELLINGTON
TA21 8NT
- Ffôn:
- 01823668806
- E-bost:
- bursar@wellington-school.org.uk
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window