Hanes ariannol ARTS & MEDIA TRAINING LTD

Rhif yr elusen: 1105344
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2005 31/03/2006 31/03/2007 31/03/2008 31/03/2009
Cyfanswm Incwm Gros £259.03k £202.33k £304.32k £171.87k £215.24k
Cyfanswm gwariant £261.13k £169.94k £289.35k £204.10k £225.08k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A