Hanes ariannol HOUSE OF EMPOWERMENT INTERNATIONAL MINISTRY
Rhif yr elusen: 1105462
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (111 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £81.62k | £108.56k | £144.51k | £116.70k | £98.66k | |
|
Cyfanswm gwariant | £77.55k | £103.05k | £138.46k | £133.18k | £93.96k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £45.90k | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.