Hanes ariannol CHASTE LIMITED

Rhif yr elusen: 1106353
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2008 31/08/2009 31/08/2010 31/08/2011 31/08/2012
Cyfanswm Incwm Gros £243.39k £57.54k £27.62k £18.55k £3.70k
Cyfanswm gwariant £214.84k £110.28k £9.42k £4.43k £4.23k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A