Hanes ariannol BETHESDA MINISTRIES (NOTTINGHAM)
Rhif yr elusen: 1105752
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (64 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2019 | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £38.76k | £39.32k | £44.83k | £48.22k | £54.41k | |
|
Cyfanswm gwariant | £36.01k | £36.27k | £25.31k | £52.70k | £54.13k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £5.40k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £2.57k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.