Hanes ariannol WIDEHORIZONS OUTDOOR EDUCATION TRUST

Rhif yr elusen: 1105847
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2012 31/07/2013 31/07/2014 31/07/2015 31/07/2016
Cyfanswm Incwm Gros £3.16m £2.64m £2.79m £2.91m £3.12m
Cyfanswm gwariant £3.08m £2.62m £2.94m £2.90m £2.95m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A £0 £36.00k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A £0 £0
Incwm o roddion a chymynroddion £128.11k £5.97k £232.81k £257.68k £515.65k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £199.26k £52.30k £75.72k £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £3.03m £2.43m £2.51m £2.58m £2.61m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £42 £46 £174 £136 £129
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £3.06m £2.60m £2.88m £2.84m £2.91m
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A N/A £41.65k
Gwariant - Llywodraethu £22.46k £16.40k £20.73k £20.56k £13.96k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0