Hanes ariannol VITAL SPARK FORUM

Rhif yr elusen: 1106838
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/04/2006 30/04/2007 30/04/2008 30/04/2009 30/04/2010
Cyfanswm Incwm Gros £181 £3.91k £0 £103 £5
Cyfanswm gwariant £492 £131 £130 £30 £375
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A