Hanes ariannol FRIENDS OF WOOLDALE

Rhif yr elusen: 1105960
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2018 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022
Cyfanswm Incwm Gros £7.16k £13.03k £3.38k £1.35k £4.03k
Cyfanswm gwariant £8.49k £9.43k £4.82k £1.48k £2.50k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A