Ymddiriedolwyr THE FRIENDS OF CHELMSFORD MUSEUMS

Rhif yr elusen: 1106243
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Stephen Frederick Norris Ymddiriedolwr 23 September 2024
Dim ar gofnod
CAROL ANNE AKEROYD Ymddiriedolwr 03 November 2021
Dim ar gofnod
PATRICK TRAFFORD ALLEN Ymddiriedolwr 23 September 2021
Dim ar gofnod
EDWARD ALLEN DYER Ymddiriedolwr 23 September 2021
Dim ar gofnod
ROBERT FRANCIS HALL Ymddiriedolwr 15 May 2019
Dim ar gofnod
DAVID GEORGE BUCKLEY Ymddiriedolwr 04 January 2017
Dim ar gofnod
ROSALIND JEAN WEBB Ymddiriedolwr 21 September 2004
Dim ar gofnod
DAVID LEWIS JONES Ymddiriedolwr 30 September 1999
Dim ar gofnod