Hanes ariannol THE FAMILY FRIENDLY CHURCHES TRUST

Rhif yr elusen: 1106193
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2010 30/09/2011 30/09/2012 30/09/2013 30/09/2014
Cyfanswm Incwm Gros £35.57k £32.47k £21.18k £21.18k £17.90k
Cyfanswm gwariant £32.79k £30.04k £25.94k £18.72k £25.08k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A