Hanes ariannol HELENA PARTNERSHIPS LIMITED

Rhif yr elusen: 1107073
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2013 31/03/2014 31/03/2015 31/03/2016 31/03/2017
Cyfanswm Incwm Gros £63.08m £65.50m £68.49m £69.74m £68.69m
Cyfanswm gwariant £53.66m £52.94m £54.21m £53.38m £47.09m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A £0 £0 £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £118.00k £1.92m £1.01m
Incwm o roddion a chymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £62.38m £64.62m £67.26m £68.36m £67.75m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £259.00k £0 £67.00k £80.00k £0
Incwm - Arall £438.00k £885.00k £1.16m £1.30m £942.00k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £48.17m £47.26m £46.64m £45.89m £40.41m
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £5.49m £5.68m £7.58m £7.49m £6.68m