Hanes ariannol THE HARGRAVE FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1106524
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £657.48k | £142.75k | £113.01k | £621.73k | £152.57k | |
|
Cyfanswm gwariant | £128.82k | £125.83k | £306.82k | £130.44k | £134.89k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £531.25k | N/A | N/A | £500.00k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | £500.00k | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £126.23k | N/A | N/A | £121.73k | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £128.82k | N/A | N/A | £130.44k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £6.30k | N/A | N/A | £4.44k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £122.52k | N/A | N/A | £126.00k | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | N/A | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.