Hanes ariannol DIVERSITY ARTS INCUBATION PROGRAMME LTD

Rhif yr elusen: 1110193
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/04/2006 30/04/2007 30/04/2008 30/04/2009 30/04/2010
Cyfanswm Incwm Gros £84.55k £99.61k £33.82k £7.00k £0
Cyfanswm gwariant £48.45k £74.09k £55.57k £6.65k £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A