Ymddiriedolwyr ECCLESBOURNE VALLEY RAILWAY ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1106810

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carol Andrews | Ymddiriedolwr | 16 November 2024 |
|
|
||||
Stephen Paul Orchard | Ymddiriedolwr | 19 November 2022 |
|
|
||||
James Hallam | Ymddiriedolwr | 14 May 2021 |
|
|
||||
Ben Field | Ymddiriedolwr | 20 October 2018 |
|
|
||||
Eric Hills | Ymddiriedolwr | 20 October 2018 |
|
|
||||
Roy David Williams | Ymddiriedolwr | 05 November 2017 |
|
|
||||
Andrew Denham | Ymddiriedolwr | 12 November 2016 |
|
|
||||
LESLEY PATRICIA CRAFT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MICHAEL CRAFT | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.