Hanes ariannol KASENA/NANKANA DEVELOPMENT LEAGUE UK ("KNDL UK")

Rhif yr elusen: 1107867
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £7.62k £7.39k £4.72k £4.72k £4.70k
Cyfanswm gwariant £2.70k £2.50k £0 £0 £200
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A