Hanes ariannol BUCKHURST HILL COMMUNITY PRIMARY SCHOOL PTA

Rhif yr elusen: 1106849
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £26.68k £6.72k £26.76k £29.65k £21.59k
Cyfanswm gwariant £15.51k £19.03k £3.69k £50.33k £5.00k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A