Ymddiriedolwyr FRIENDS OF TOLWORTH SCHOOL (F.O.T.S)
Rhif yr elusen: 1106926

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Natasha Torres | Cadeirydd | 20 October 2019 |
|
|
||||
Ruth Marsh | Ymddiriedolwr | 21 October 2023 |
|
|
||||
Stacey Richard | Ymddiriedolwr | 18 March 2022 |
|
|||||
Raza Ali | Ymddiriedolwr | 18 March 2022 |
|
|
||||
Tessa Staniforth | Ymddiriedolwr | 18 March 2022 |
|
|
||||
Katharine Dallas | Ymddiriedolwr | 18 March 2022 |
|
|
||||
Yu-Mei Li | Ymddiriedolwr | 26 November 2020 |
|
|
||||
Vian Al-Gailani | Ymddiriedolwr | 02 October 2019 |
|
|
||||
Rachel Nye | Ymddiriedolwr | 19 June 2018 |
|
|
||||
Rachel Jennings | Ymddiriedolwr | 19 June 2018 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.