Hanes ariannol WHITTINGTON COMMUNITY PRIMARY SCHOOL PTA

Rhif yr elusen: 1108402
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £15.66k £10.75k £8.58k £16.68k £19.07k
Cyfanswm gwariant £13.50k £5.39k £20.22k £14.34k £10.79k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A £150 N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £1.30k N/A N/A N/A