Hanes ariannol STOKE ON TRENT DOLPHINS GATEWAY CLUB

Rhif yr elusen: 1108145
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/10/2005 31/10/2006 31/10/2007 31/10/2008 31/10/2009
Cyfanswm Incwm Gros £2.27k £903 £617 £858 £679
Cyfanswm gwariant £1.98k £1.39k £1.24k £2.13k £956
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A