Hanes ariannol WORD AND DEED

Rhif yr elusen: 1109325
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2018 30/09/2019 30/09/2020 30/09/2021 10/09/2022
Cyfanswm Incwm Gros £22.98k £29.02k £11.11k £19.59k £14.85k
Cyfanswm gwariant £15.04k £20.06k £15.01k £0 £48.03k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A