Hanes ariannol CHELTENHAM CIRENCESTER AND TEWKESBURY CITIZENS ADVICE BUREAU

Rhif yr elusen: 1109816
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2009 31/03/2010 31/03/2011 31/03/2012 31/03/2013
Cyfanswm Incwm Gros £450.14k £460.11k £539.03k £437.90k £314.33k
Cyfanswm gwariant £446.26k £487.42k £471.85k £476.52k £357.90k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A £49.46k N/A N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A £5.85k N/A N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A £482.40k N/A N/A
Incwm - Gwaddolion N/A N/A £0 N/A N/A
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A £1.33k N/A N/A
Incwm - Arall N/A N/A £0 N/A N/A
Incwm - Cymynroddion N/A N/A £0 N/A N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A £461.65k N/A N/A
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A £3.55k N/A N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A £0 N/A N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A £0 N/A N/A
Gwariant - Arall N/A N/A £0 N/A N/A