Hanes ariannol JACARI

Rhif yr elusen: 1108827
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2013 30/06/2014 30/06/2015 30/06/2016 30/06/2017
Cyfanswm Incwm Gros £41.12k £32.62k £33.30k £38.81k £58.28k
Cyfanswm gwariant £30.27k £30.29k £26.85k £35.65k £39.88k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A £0 £0 £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £0 £0 £0