Hanes ariannol RESTORATION MINISTRIES INTERNATIONAL

Rhif yr elusen: 1108321
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £6.55k £3.89k £4.73k £8.00k £8.70k
Cyfanswm gwariant £7.14k £4.83k £4.57k £7.50k £8.40k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A