Hanes ariannol BURMAN PTA

Rhif yr elusen: 1108194
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 15/08/2020 15/08/2021 15/08/2022 15/08/2023 15/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £2.90k £2.23k £4.06k £9.97k £7.41k
Cyfanswm gwariant £9.10k £7.54k £1.64k £6.69k £9.46k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A