Hanes ariannol CELESTIAL CHURCH OF CHRIST, CHRIST POWER PARISH, BIRMINGHAM HEADQUARTER BIRMINGHAM CITY
Rhif yr elusen: 1109168
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/01/2018 | 30/01/2019 | 30/01/2020 | 30/01/2021 | 30/01/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £18.19k | £18.19k | £22.72k | £7.99k | £11.94k | |
|
Cyfanswm gwariant | £20.17k | £20.33k | £24.80k | £17.61k | £21.03k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.