Hanes ariannol PAYHEMBURY PRE-SCHOOL

Rhif yr elusen: 1108524
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2009 31/08/2010 31/08/2011 31/08/2012 31/08/2013
Cyfanswm Incwm Gros £19.94k £28.65k £34.16k £28.47k £17.70k
Cyfanswm gwariant £19.58k £24.74k £30.74k £27.78k £19.37k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A