Hanes ariannol THE GARDAWORLD FOUNDATION

Rhif yr elusen: 1109091
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/01/2017 31/01/2018
Cyfanswm Incwm Gros £4.84k £2.38k £2.73k £10.15k £940
Cyfanswm gwariant £8.54k £22.06k £110 £37.25k £806
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A £0 N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A £0 N/A