Hanes ariannol BROOKLAND INFANT SCHOOL PARENTS ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1109252
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (183 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2019 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023
Cyfanswm Incwm Gros £44.11k £18.65k £21.39k £32.53k £35.73k
Cyfanswm gwariant £21.05k £54.19k £9.50k £28.71k £52.99k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A