Hanes ariannol BROMLEY CAT RESCUE

Rhif yr elusen: 1110822
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 19/04/2009 31/03/2010 31/03/2011 31/03/2012 31/03/2013
Cyfanswm Incwm Gros £5.28k £4.31k £4.15k £3.03k £3.46k
Cyfanswm gwariant £2.63k £3.44k £2.68k £2.44k £3.29k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A