Hanes ariannol BRAMFIELD STEPPING STONES PRE-SCHOOL

Rhif yr elusen: 1109971
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £64.36k £50.02k £59.06k £57.69k £98.03k
Cyfanswm gwariant £52.00k £53.60k £56.60k £68.74k £73.36k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £57.29k £41.41k £52.26k £44.02k £86.47k