ymddiriedolwyr SOUTH ASIAN SOCIETY (SAAS)
Rhif yr elusen: 1110925
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prof Arunangsu Chatterjee | Cadeirydd | 18 July 2016 |
|
|
||||
Dr Amit Dhulkotia | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
Abhijit Ghatge | Ymddiriedolwr | 01 July 2019 |
|
|
||||
Dr Smita Tripathi | Ymddiriedolwr | 01 July 2019 |
|
|
||||
Achin Sobti | Ymddiriedolwr | 19 July 2017 |
|
|
||||
Dr Arunima Kisku | Ymddiriedolwr | 19 July 2017 |
|
|
||||
Dr Mahrukh Mirza | Ymddiriedolwr | 18 July 2016 |
|
|
||||
Dr Girish Venkatarayappa | Ymddiriedolwr | 17 July 2015 |
|
|
||||
Rajaraman Srinivasan | Ymddiriedolwr | 17 July 2015 |
|
|
||||
Dr Awadhesh Jha | Ymddiriedolwr | 01 June 2014 |
|
|
||||
JAYANTI BHAGWANJI | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DR BHARAT RAJ SHRESTHA | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DR AWADESH NANDAN JHA | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.