Hanes ariannol LOVE OF CHRIST WORLD OUTREACH

Rhif yr elusen: 1111278
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 18/05/2011 18/05/2012 18/05/2013 18/05/2014 18/05/2015
Cyfanswm Incwm Gros £3.10k £3.10k £2.15k £2.15k £2.65k
Cyfanswm gwariant £2.88k £3.05k £2.10k £2.15k £2.62k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A