Hanes ariannol HOLDING HANDS PRE-SCHOOL NURSERY RUSTHALL

Rhif yr elusen: 1110769
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 09/04/2013 09/04/2014 09/04/2015 09/04/2016 09/04/2017
Cyfanswm Incwm Gros £94.08k £108.70k £134.50k £101.35k £112.31k
Cyfanswm gwariant £98.25k £112.71k £108.05k £142.28k £115.36k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A £69.65k £80.87k £94.82k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £40.32k £0 £2.18k