Ymddiriedolwyr BEACON SOUTH YORKSHIRE LTD
Rhif yr elusen: 1117760

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helen Key | Cadeirydd | 16 April 2019 |
|
|
||||
Diane Grummett | Ymddiriedolwr | 15 July 2022 |
|
|
||||
Claire Duffield | Ymddiriedolwr | 18 October 2018 |
|
|
||||
SHIELA OWEN | Ymddiriedolwr | 03 October 2017 |
|
|
||||
Gillian Tracey Andrews | Ymddiriedolwr | 23 August 2016 |
|
|
||||
SANDRA CROSS | Ymddiriedolwr | 09 August 2012 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.