Hanes ariannol ONE CHILD

Rhif yr elusen: 1112352
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 29/02/2012 28/02/2013 28/02/2014 28/02/2015 28/02/2016
Cyfanswm Incwm Gros £3.40k £3.73k £0 £0 £0
Cyfanswm gwariant £6.05k £3.86k £0 £0 £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £0