Hanes ariannol LES AMIS DE LA FRATERNITE SACERDOTALE SAINT PIERRE A LONDRES

Rhif yr elusen: 1110944
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2009 31/03/2010 31/03/2011 31/03/2012 31/03/2013
Cyfanswm Incwm Gros £3.89k £511 £0 £0 £0
Cyfanswm gwariant £40.00k £0 £0 £9.07k £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A