Hanes ariannol JACQUELINE TYRELL MINISTRIES HEALING AND MERCY FOUNDATION TRUST

Rhif yr elusen: 1112189
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010
Cyfanswm Incwm Gros £5.71k £6.16k £6.75k £5.43k £6.00k
Cyfanswm gwariant £5.51k £6.15k £6.65k £5.42k £5.92k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A