Hanes ariannol THE FRIENDS OF HENRY CHICHELE PRIMARY SCHOOL

Rhif yr elusen: 1111563
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 337 diwrnod
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2018 31/07/2019 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022
Cyfanswm Incwm Gros £6.90k £10.49k £3.28k £1.80k £6.04k
Cyfanswm gwariant £3.43k £12.79k £5.64k £7.97k £4.52k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A