Hanes ariannol DERRYMOUNT SCHOOL FUND

Rhif yr elusen: 1116073
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2018 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022
Cyfanswm Incwm Gros £3.72k £5.51k £3.19k £3.78k £1.24k
Cyfanswm gwariant £3.03k £4.96k £2.86k £6.58k £246
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A