Hanes ariannol LEIGH PARK INITIATIVE

Rhif yr elusen: 1112936
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2009 30/09/2010 30/09/2011 30/09/2012 30/09/2013
Cyfanswm Incwm Gros £8.82k £2.12k £1.55k £152 £900
Cyfanswm gwariant £7.80k £1.43k £499 £350 £900
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A